Christer Wettéus | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1966 |
Nuvarande klubb: |
2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | KFUM Örebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/96 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | Nerike IBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | KFUM Örebro IB | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL: | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
1994/95 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | Nerike IBK | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | KFUM Örebro IB | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
TOTAL: | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | |
1993/94 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | KFUM Örebro IB | 14 | 7 | 1 | 8 | 8 |
TOTAL: | 14 | 7 | 1 | 8 | 8 | |
1992/93 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | Nerike IBK | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | KFUM Örebro IB | 12 | 8 | 2 | 10 | 2 |
TOTAL: | 19 | 11 | 3 | 14 | 8 | |
1991/92 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | Nerike IBK | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Founders Cup 1991, Men | Sweden | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | KFUM Örebro IB | 14 | 14 | 0 | 14 | 2 |
TOTAL: | 21 | 20 | 1 | 21 | 2 | |
1990/91 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | Nerike IBK | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | KFUM Örebro IB | 13 | 18 | 0 | 18 | 2 |
TOTAL: | 18 | 28 | 0 | 28 | 6 | |
1989/90 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | Nerike IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | KFUM Örebro IB | 14 | 27 | 0 | 27 | 4 |
TOTAL: | 16 | 28 | 0 | 28 | 4 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 107 | 105 | 11 | 116 | 36 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2006-09-18 | 2007-06-30 | KFUM Örebro |
2005-07-01 | 2006-06-30 | KFUM Örebro |
2002-05-13 | 2002-08-31 | Lillån IBK |
2001-09-01 | 2002-05-12 | Lillåns Idrottsförening |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Lillåns Idrottsförening |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Lillåns Idrottsförening |
1999-06-21 | 1999-08-31 | Lillåns Idrottsförening |
1998-09-01 | 1999-06-20 | Karlslunds Idrottsförening |
1997-09-01 | 1998-08-31 | Karlslunds Idrottsförening |
1996-09-01 | 1997-08-31 | Karlslunds Idrottsförening |
1996-06-13 | 1996-08-31 | Karlslunds Idrottsförening |
1995-09-01 | 1996-06-12 | KFUM Örebro Innebandy |
1995-01-20 | 1995-08-31 | KFUM Örebro Innebandy |
1993-09-01 | 1994-08-31 | KFUM Örebro Innebandy |
1992-09-01 | 1993-08-31 | KFUM Örebro Innebandy |
1991-09-01 | 1992-08-31 | KFUM Örebro Innebandy |
1990-09-01 | 1991-08-31 | KFUM Örebro Innebandy |
1989-09-01 | 1990-08-31 | KFUM Örebro Innebandy |
1988-09-01 | 1989-08-31 | KFUM Örebro Innebandy |
1987-09-01 | 1988-08-31 | KFUM Örebro Innebandy |
1987-08-31 | 1987-08-31 | KFUM Örebro Innebandy |
1986-09-02 | 1987-08-30 | Aneby IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis