Patrik Wretman | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1973 |
Nuvarande klubb: |
2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 GUDH | Kingsgårdens IBK | 19 | 9 | 6 | 15 | 0 |
TOTAL: | 19 | 9 | 6 | 15 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 19 | 9 | 6 | 15 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2011-09-30 | 2012-06-30 | Kingsgårdens IBK |
2010-09-20 | 2011-06-30 | Kingsgårdens IBK |
2009-10-02 | 2010-06-30 | Kingsgårdens IBK |
2008-10-17 | 2009-06-30 | Kingsgårdens IBK |
2007-10-29 | 2008-06-30 | Kingsgårdens IBK |
2006-10-02 | 2007-06-30 | Kingsgårdens IBK |
2005-07-01 | 2006-06-30 | Kingsgårdens IBK |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Kingsgårdens IBK |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Kingsgårdens IBK |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Kingsgårdens IBK |
2001-09-01 | 2002-08-31 | Kingsgårdens IBK |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Kingsgårdens IBK |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Kingsgårdens IBK |
1998-09-01 | 1999-08-31 | Kingsgårdens IBK |
1998-07-01 | 1998-08-31 | Kingsgårdens IBK |
1997-09-01 | 1998-06-30 | Hälsinggårdens AIK |
1996-09-01 | 1997-08-31 | Hälsinggårdens AIK |
1996-06-18 | 1996-08-31 | Hälsinggårdens AIK |
1995-09-01 | 1996-06-17 | Boll & Idrottsklubben,Lugnet |
1995-07-04 | 1995-08-31 | Boll & Idrottsklubben,Lugnet |
1994-09-01 | 1995-07-03 | Hälsinggårdens AIK |
1994-07-01 | 1994-08-31 | Hälsinggårdens AIK |
1993-09-27 | 1994-06-30 | IBF Falun |
1993-09-01 | 1993-09-26 | Hsk Falun |
1992-09-01 | 1993-08-31 | Hsk Falun |
1991-09-01 | 1992-08-31 | Hsk Falun |
1990-09-01 | 1991-08-31 | Hsk Falun |
1989-10-04 | 1990-08-31 | Hsk Falun |
1988-09-01 | 1989-08-31 | Hsk Falun |
1988-03-16 | 1988-08-31 | Hsk Falun |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis